RECAMBIOS Y SERVICIOS AUDIOVISUALES Y ELECTRONICOS SA - EXTINGUIDA
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social RECAMBIOS Y SERVICIOS AUDIOVISUALES Y ELECTRONICOS SA
CIF A08748139
Actividad Comercio al por menor de artículos médicos y ortopédicos en establecimientos especializados
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE RECAMBIOS Y SERVICIOS AUDIOVISUALES Y ELECTRONICOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RECAMBIOS Y SERVICIOS AUDIOVISUALES Y ELECTRONICOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Socias Balanso Arturo | Apoderado Solidario | 30/11/2018 | 01/03/2022 |
Socias Trinxet Alejandro | Administrador Unico | 17/05/2016 | 01/03/2022 |
Socias Trinxet Alejandro | Liquidador | 01/03/2022 | 01/03/2022 |
Socias Trinxet Arturo | Administrador Unico | 23/01/2015 | 17/05/2016 |
Socias Balanso Arturo | Administrador Unico | 19/06/2014 | 23/01/2015 |
Trinxet Riu Antonia | Administrador Unico | 10/12/2010 | 19/06/2014 |
Socias Balanso Arturo | Administrador Unico | 10/12/2010 |
ACTOS BORME DE RECAMBIOS Y SERVICIOS AUDIOVISUALES Y ELECTRONICOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44346 , F 83, S 8, H B 46858, I/A 27 (01/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-46-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.12 : FIJACION DE LA FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL, FINALIZANDO EL 31 DE MAYO DE CADA AÑO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44346 , F 83, S 8, H B 46858, I/A 27 (01/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-46-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44346 , F 83, S 8, H B 46858, I/A 27 (01/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-46-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44346 , F 83, S 8, H B 46858, I/A 27 (01/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-46-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44346 , F 82, S 8, H B 46858, I/A 26 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-236-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44346 , F 82, S 8, H B 46858, I/A 25 (17/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44346 , F 82, S 8, H B 46858, I/A 25 (17/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 11: REMUNERACION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44346 , F 82, S 8, H B 46858, I/A 24 (05/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-91-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44346 , F 82, S 8, H B 46858, I/A 23 (23/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-22-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44346 , F 82, S 8, H B 46858, I/A 23 (23/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-22-08