RECAMBIOS CABELLOS SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social RECAMBIOS CABELLOS SL
CIF B78008711
Actividad Comercio al por menor de repuestos y accesorios de vehículos de motor
Nombres Anteriores
- RECAMBIOS CABELLOS SA
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Parra Molina Pedro
VINCULACIONES DE RECAMBIOS CABELLOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RECAMBIOS CABELLOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Parra Doctor Berta | Consejero | 16/06/2011 | 03/05/2013 |
Parra Doctor Pablo | Consejero Delegado | 16/06/2011 | 03/05/2013 |
Parra Doctor Pablo | Consejero | 16/06/2011 | 03/05/2013 |
Parra Doctor Pedro | Secretario | 16/06/2011 | 03/05/2013 |
Parra Doctor Pedro | Consejero | 16/06/2011 | 03/05/2013 |
Parra Doctor Pedro | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/06/2011 | 03/05/2013 |
Parra Molina Pedro | Consejero | 16/06/2011 | 03/05/2013 |
Parra Molina Pedro | Presidente | 16/06/2011 | 03/05/2013 |
Parra Molina Pedro | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/06/2011 | 03/05/2013 |
Camacho Laguna Cipriano | Secretario | 16/06/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RECAMBIOS CABELLOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4596 , F 21, S 8, H M 75642, I/A 13 (03/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-89-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4596 , F 21, S 8, H M 75642, I/A 13 (03/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-89-28
- LA PRESENTE SOCIEDAD HA QUEDADO DISUELTA POR HABER SIDO ABSORBIDA POR LA SOCIEDAD DENOMINADA " VEMARE SL" .-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4596 , F 21, S 8, H M 75642, I/A 13 (03/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-89-28
Empresa: RECAMBIOS CABELLOS SA
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4596 , F 19, S 8, H M 75642, I/A 12 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-28
Empresa: RECAMBIOS CABELLOS SA
- Denominación y forma adoptada: RECAMBIOS CABELLOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4596 , F 19, S 8, H M 75642, I/A 12 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-28
Empresa: RECAMBIOS CABELLOS SA
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-197-28
Empresa: RECAMBIOS CABELLOS SA
- SE REVOCAN LOS PODERES CONFERIDOS A FAVOR DE DON CIPRIANO CAMACHO LAGUNA, DON TEODOMIRO SANCHEZ CASAS Y DON MANUEL ALCALA RUEDA QUE CAUSARON LA INSCRIPCION 2& EN LA HOJA DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4596 , F 19, S 8, H M 75642, I/A 11 (11/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-164-28
Empresa: RECAMBIOS CABELLOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4596 , F 18, S 8, H M 75642, I/A 10 (16/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-123-28
Empresa: RECAMBIOS CABELLOS SA
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4596 , F 17, S 8, H M 75642, I/A 9 (16/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-123-28
Empresa: RECAMBIOS CABELLOS SA
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4596 , F 17, S 8, H M 75642, I/A 9 (16/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-123-28