RECAMBIOS AUTONAVALES SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Azulinas, 7
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social RECAMBIOS AUTONAVALES SA
CIF A83064048
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE RECAMBIOS AUTONAVALES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RECAMBIOS AUTONAVALES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chatre Mohammed | Apoderado | 02/07/2009 | 14/11/2016 |
Harriero Lopez Carlos Manuel | Administrador Unico | 29/07/2016 | 14/11/2016 |
Harriero Lopez Carlos Manuel | Liquidador | 14/11/2016 | 14/11/2016 |
ACTOS BORME DE RECAMBIOS AUTONAVALES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16815 , F 157, S 8, H M 287310, I/A 7 (14/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-222-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16815 , F 157, S 8, H M 287310, I/A 7 (14/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-222-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16815 , F 157, S 8, H M 287310, I/A 7 (14/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-222-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16815 , F 157, S 8, H M 287310, I/A 7 (14/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-222-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16815 , F 157, S 8, H M 287310, I/A 6 (29/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-150-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-200-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-202-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16815 , F 156, S 8, H M 287310, I/A 5 (02/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-130-28