REBOST SA - EXTINGUIDA
Razón Social REBOST SA
CIF A08686453
Actividad Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en establecimientos especializados
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE REBOST SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE REBOST SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Otal De La Torre Esther | Administrador Mancomunado | 15/10/2020 | 22/05/2023 |
Otal De La Torre Esther | Liquidador Mancomunado | 22/05/2023 | 22/05/2023 |
Vallejo Gomez Rafael | Administrador Mancomunado | 15/10/2020 | 22/05/2023 |
Vallejo Gomez Rafael | Liquidador Mancomunado | 22/05/2023 | 22/05/2023 |
Otal De La Torre Esther | Administrador Mancomunado | 10/06/2014 | 15/10/2020 |
Vallejo Gomez Rafael | Administrador Mancomunado | 10/06/2014 | 15/10/2020 |
Andreu Virgili Eusebio | Consejero Delegado Mancomunado | 04/02/2009 | 10/06/2014 |
Andreu Virgili Eusebio | Consejero | 04/02/2009 | 10/06/2014 |
Gerona Rocher Jordi | Consejero Delegado Mancomunado | 04/02/2009 | 10/06/2014 |
Gerona Rocher Jordi | Consejero | 04/02/2009 | 10/06/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE REBOST SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20149 , F 137, S 8, H B 2255, I/A 19 (22/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-99-08
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20149 , F 137, S 8, H B 2255, I/A 19 (22/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-99-08
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20149 , F 137, S 8, H B 2255, I/A 19 (22/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-99-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20149 , F 137, S 8, H B 2255, I/A 18 (15/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20149 , F 137, S 8, H B 2255, I/A 18 (15/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTS.8 Y 9.- CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20149 , F 136, S 8, H B 2255, I/A 17 (10/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20149 , F 136, S 8, H B 2255, I/A 17 (10/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-08
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20149 , F 136, S 8, H B 2255, I/A 17 (10/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-221-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08