REASON TO TRUST SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Arturo Soria, 338
Código Postal 28033
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social REASON TO TRUST SL
CIF B88173984
Capital Social 56000.0 Euros
Actividad Actividades de programación informática
Fecha de Constitución 03/08/2018
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE REASON TO TRUST SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE REASON TO TRUST SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Parres Garcia Ignacio Carlos | Presidente | 28/08/2018 | 08/01/2021 |
Parres Garcia Ignacio Carlos | Consejero Delegado | 28/08/2018 | 08/01/2021 |
Parres Garcia Ignacio Carlos | Consejero | 28/08/2018 | 08/01/2021 |
Parres Garcia Ignacio Carlos | Liquidador | 08/01/2021 | 08/01/2021 |
Porras Hernandez Juan | Secretario | 28/08/2018 | 08/01/2021 |
Porras Hernandez Juan | Consejero | 28/08/2018 | 08/01/2021 |
Valenzuela Murillo Eduardo | Consejero | 28/08/2018 | 08/01/2021 |
ACTOS BORME DE REASON TO TRUST SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37724 , F 82, S 8, H M 672068, I/A 2 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-28
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37724 , F 82, S 8, H M 672068, I/A 2 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37724 , F 82, S 8, H M 672068, I/A 2 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37724 , F 82, S 8, H M 672068, I/A 2 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37724 , F 80, S 8, H M 672068, I/A 1 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-170-28
Dirección:C/ ARTURO SORIA 338 7 B (MADRID)
Comienzo de operaciones:03/08/18
Capital:56.000,00 Euros
Objeto social:Actividades de programación informática
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37724 , F 80, S 8, H M 672068, I/A 1 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-170-28