REASON TO BELIEVE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Arturo Soria, 338
Código Postal 28033
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social REASON TO BELIEVE SL
CIF B88081310
Capital Social 50000.0 Euros
Actividad Actividades de programación informática
Fecha de Constitución 10/04/2018
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE REASON TO BELIEVE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE REASON TO BELIEVE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Parres Garcia Ignacio Carlos | Liquidador | 12/01/2021 | 12/01/2021 |
Parres Garcia Ignacio Carlos | Consejero Delegado | 24/05/2018 | 12/01/2021 |
Parres Garcia Ignacio Carlos | Presidente | 24/04/2018 | 12/01/2021 |
Parres Garcia Ignacio Carlos | Consejero | 24/04/2018 | 12/01/2021 |
Porras Hernandez Juan | Secretario | 24/04/2018 | 12/01/2021 |
Porras Hernandez Juan | Consejero | 24/04/2018 | 12/01/2021 |
Rebato Gutierrez Carlos | Consejero | 24/04/2018 | 12/01/2021 |
ACTOS BORME DE REASON TO BELIEVE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37576 , F 153, S 8, H M 669772, I/A 3 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37576 , F 153, S 8, H M 669772, I/A 3 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37576 , F 153, S 8, H M 669772, I/A 3 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-28
Consejero Delegado
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37576 , F 153, S 8, H M 669772, I/A 3 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-28
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37576 , F 153, S 8, H M 669772, I/A 2 (24/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-103-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37576 , F 151, S 8, H M 669772, I/A 1 (24/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-84-28
Dirección:C/ ARTURO SORIA 338 - PISO 7, LETRA B (MADRID)
Comienzo de operaciones:10/04/18
Capital:50.000,00 Euros
Objeto social:LAS ACTIVIDADES DE PROGRAMACION INFORMATICA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37576 , F 151, S 8, H M 669772, I/A 1 (24/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-84-28