REAPART IMMOBILIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Gracia, 95
Código Postal 08008
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social REAPART IMMOBILIA SL
CIF B66025511
Capital Social 1145000.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 19/04/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE REAPART IMMOBILIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE REAPART IMMOBILIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Christian Philipp Wehr | Administrador Unico | 14/01/2019 | 06/09/2023 |
Christian Philipp Wehr | Liquidador | 06/09/2023 | 06/09/2023 |
De La Rosa Riera Mariana | Apoderado Solidario | 04/03/2019 | 06/09/2023 |
Hernandez Huertas Soraya | Apoderado Solidario | 04/03/2019 | 06/09/2023 |
Molina Martell Ramis Alexandra | Apoderado Solidario | 04/03/2019 | 06/09/2023 |
Karola Elfriede Wehr | Administrador Solidario | 19/10/2018 | 14/01/2019 |
Michael Helmut Eberhard Wehr | Administrador Solidario | 19/10/2018 | 14/01/2019 |
Christian Philipp Wehr | Administrador Unico | 09/04/2018 | 19/10/2018 |
Karola Elfriede Wehr Geb Paulus | Administrador Unico | 23/07/2014 | 09/04/2018 |
Michael Helmut Eberhard Wehr | Apoderado Solidario | 09/12/2014 | 09/04/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE REAPART IMMOBILIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43756 , F 146, S 8, H B 437450, I/A 15 (06/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-175-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43756 , F 146, S 8, H B 437450, I/A 15 (06/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-175-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43756 , F 146, S 8, H B 437450, I/A 15 (06/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-175-08
- PS DE GRACIA Num.95 P.5 PTA.1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43756 , F 146, S 8, H B 437450, I/A 14 (01/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-130-08
- ANOTACION PREVENTIVA DE AUTO 24/01/19,JUZG.PRIMERA INSTANCIA NUMERO 8,PROCEDIMIENTO EJEC. TITULO EXTRANJERO 8021/19,DE RECONOCIMIENTO Y DESPACHO EJECUCION RESOLUCION JUDICIAL SUIZA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43756 , F 145, S 8, H B 437450, I/A A (24/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-84-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 12 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43756 , F 145, S 8, H B 437450, I/A 13 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-73-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43756 , F 145, S 8, H B 437450, I/A 12 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-50-08
- RB DE CATALUNYA Num.38 P.8 PTA.1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43756 , F 144, S 8, H B 437450, I/A 11 (01/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-47-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43756 , F 144, S 8, H B 437450, I/A 10 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43756 , F 144, S 8, H B 437450, I/A 10 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-08