REAL ESTATE CATALONIA INVESTMENT & BUSINESS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Costa de Carbonell, 45
Código Postal 17310
Municipio Lloret de Mar
Provincia Girona
Mapa Ver Mapa
Razón Social REAL ESTATE CATALONIA INVESTMENT & BUSINESS SL
CIF B55165526
Capital Social 3050.0 Euros
Actividad Agentes de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 21/03/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE REAL ESTATE CATALONIA INVESTMENT & BUSINESS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE REAL ESTATE CATALONIA INVESTMENT & BUSINESS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Francesc Cervera Vila | Administrador Unico | 04/10/2013 | 21/09/2021 |
Francesc Cervera Vila | Liquidador | 21/09/2021 | 21/09/2021 |
Carlos Abadia De Barbera Diaz | Administrador Mancomunado | 22/03/2013 | 04/10/2013 |
Francesc Cervera Vila | Administrador Mancomunado | 22/03/2013 | 04/10/2013 |
ACTOS BORME DE REAL ESTATE CATALONIA INVESTMENT & BUSINESS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2916 , F 75, S 8, H GI 54752, I/A 3 (21/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-187-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2916 , F 75, S 8, H GI 54752, I/A 3 (21/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-187-17
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2916 , F 75, S 8, H GI 54752, I/A 3 (21/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-187-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2916 , F 75, S 8, H GI 54752, I/A 3 (21/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-187-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2916 , F 75, S 8, H GI 54752, I/A 3 (21/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-187-17
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2916 , F 75, S 8, H GI 54752, I/A 2 (04/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-195-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2916 , F 75, S 8, H GI 54752, I/A 2 (04/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-195-17
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2916 , F 75, S 8, H GI 54752, I/A 2 (04/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-195-17
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2916 , F 74, S 8, H GI 54752, I/A 1 (22/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-61-17
Dirección:C/ COSTA CARBONELL 45 - LOCAL 2 (LLORET DE MAR)
Comienzo de operaciones:21/03/13
Capital:3.050,00 Euros
Objeto social:Actividades inmobiliarias. Actividades profesionales. Informática, telecomunicaciones y ofimática. Energías alternativas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2916 , F 74, S 8, H GI 54752, I/A 1 (22/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-61-17