READY4VENTURES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan Bautista Zabala, 12
Código Postal 48991
Municipio Getxo
Provincia Bizkaia
Razón Social READY4VENTURES SL
CIF B95615613
Capital Social 156325.0 Euros
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Fecha de Constitución 28/06/2010
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE READY4VENTURES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE READY4VENTURES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Urien Goiricelaya Alfonso | Consejero | 14/07/2010 | 16/01/2019 |
Urien Luzon Alfonso | Liquidador | 16/01/2019 | 16/01/2019 |
Urien Luzon Alfonso | Presidente | 14/07/2010 | 16/01/2019 |
Urien Luzon Alfonso | Consejero | 14/07/2010 | 16/01/2019 |
Urien Luzon Alfonso | Apoderado | 23/07/2010 | 16/01/2019 |
Vallejo Pizarro Jose Luis | Secretario | 14/07/2010 | 16/01/2019 |
Vallejo Pizarro Jose Luis | Consejero | 14/07/2010 | 16/01/2019 |
ACTOS BORME DE READY4VENTURES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5142 , F 135, S 8, H BI 56913, I/A 4 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5142 , F 135, S 8, H BI 56913, I/A 4 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5142 , F 135, S 8, H BI 56913, I/A 4 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-48
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5142 , F 135, S 8, H BI 56913, I/A 4 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-48
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-165-48
- Otras modificaciones estatutarias: aprobado un nuevo texto refundido de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5142 , F 128, S 8, H BI 56913, I/A 3 (08/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-140-48
Capital Anterior: | 155.820,00 | Euros |
Aumento de capital: | 505,00 | Euros |
Capital Actual: | 156.325,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,32 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5142 , F 128, S 8, H BI 56913, I/A 3 (08/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-140-48
Capital Anterior: | 135.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 20.820,00 | Euros |
Capital Actual: | 155.820,00 | Euros |
Porcentaje: | 15,42 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5142 , F 128, S 8, H BI 56913, I/A 3 (08/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-140-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5142 , F 127, S 8, H BI 56913, I/A 2 (23/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-147-48
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5142 , F 126, S 8, H BI 56913, I/A 1 (14/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-141-48