REACH EDERTO CONSULTORES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Elcano, 25
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social REACH EDERTO CONSULTORES SL
CIF B95497475
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 21/09/2007
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE REACH EDERTO CONSULTORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE REACH EDERTO CONSULTORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Escudero Cagiao Iratxe | Administrador Solidario | 21/01/2009 | 22/04/2010 |
Escudero Cagiao Iratxe | Liquidador | 22/04/2010 | 22/04/2010 |
Vitorica Murguia Ramon Salvador | Administrador Solidario | 21/01/2009 | 22/04/2010 |
Camacho Verdejo Esteban | Administrador Unico | 21/01/2009 |
ACTOS BORME DE REACH EDERTO CONSULTORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4885 , F 206, S 8, H BI 50685, I/A 3 (22/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-85-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4885 , F 206, S 8, H BI 50685, I/A 3 (22/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-85-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4885 , F 206, S 8, H BI 50685, I/A 3 (22/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-85-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4885 , F 206, S 8, H BI 50685, I/A 3 (22/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-85-48
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-144-48
- C/ EL CANO N&25-4&DPTO 3 (BILBAO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4885 , F 206, S 8, H BI 50685, I/A 2 (21/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-21-48
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4885 , F 206, S 8, H BI 50685, I/A 2 (21/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-21-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4885 , F 206, S 8, H BI 50685, I/A 2 (21/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-21-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4885 , F 206, S 8, H BI 50685, I/A 2 (21/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-21-48