RD13 ELEGANCE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle San Carmelo, 39
Código Postal 38108
Municipio San Cristóbal de La Laguna
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Mapa Ver Mapa
Razón Social RD13 ELEGANCE SL
CIF B76716273
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Peluquería y otros tratamientos de belleza
Fecha de Constitución 01/10/2016
Órgano Administración Administrador único
Propietario Hernandez Sosa Juan Antonio
VINCULACIONES DE RD13 ELEGANCE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RD13 ELEGANCE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hernandez Sosa Juan Antonio | Liquidador | 08/02/2023 | 08/02/2023 |
Hernandez Sosa Juan Antonio | Socio Unico | 26/03/2021 | 08/02/2023 |
Hernandez Sosa Juan Antonio | Administrador Unico | 26/03/2021 | 08/02/2023 |
Santana Negrin Rommel Manuel | Socio Unico | 27/09/2016 | 26/03/2021 |
Santana Negrin Rommel Manuel | Administrador Unico | 27/09/2016 | 26/03/2021 |
ACTOS BORME DE RD13 ELEGANCE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3463 , F 41, S 8, H TF 57830, I/A 3 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3463 , F 41, S 8, H TF 57830, I/A 3 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3463 , F 41, S 8, H TF 57830, I/A 3 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3463 , F 41, S 8, H TF 57830, I/A 3 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-38
- C/ SAN CARMELO 39 BAJO - DERECHA (SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3463 , F 41, S 8, H TF 57830, I/A 2 (26/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3463 , F 41, S 8, H TF 57830, I/A 2 (26/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3463 , F 41, S 8, H TF 57830, I/A 2 (26/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-38
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3463 , F 41, S 8, H TF 57830, I/A 2 (26/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3463 , F 41, S 8, H TF 57830, I/A 1 (27/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-201-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3463 , F 41, S 8, H TF 57830, I/A 1 (27/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-201-38