RCR CONCRETE ENGINEERING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de la Marga, S/N
Código Postal 45224
Municipio Seseña
Provincia Toledo
Razón Social RCR CONCRETE ENGINEERING SL
CIF B45730249
Capital Social 300000.0 Euros
Fecha de Constitución 25/01/2010
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Esteban Fuertes Emilio
Propietario RINOL ROCLAND R&T SA
Auditor UNIVER AUDIT SL
VINCULACIONES DE RCR CONCRETE ENGINEERING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RCR CONCRETE ENGINEERING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Escamez Sanchez Agustin | Apoderado | 04/03/2010 | 30/12/2013 |
Esteban Fuertes Emilio | Consejero Delegado Solidario | 04/03/2010 | 30/12/2013 |
Esteban Fuertes Emilio | Presidente | 04/03/2010 | 30/12/2013 |
Esteban Fuertes Emilio | Consejero | 04/03/2010 | 30/12/2013 |
Libran Muñoz Jesus | Consejero | 04/03/2010 | 30/12/2013 |
Oñate Alaber Emilio | Secretario | 04/03/2010 | 30/12/2013 |
Oñate Alaber Emilio | Consejero Delegado Solidario | 04/03/2010 | 30/12/2013 |
Oñate Alaber Emilio | Consejero | 04/03/2010 | 30/12/2013 |
RINOL ROCLAND R&T SA | Socio Unico | 04/03/2010 | 30/12/2013 |
UNIVER AUDIT SL | Auditor | 30/12/2010 | 30/12/2013 |
ACTOS BORME DE RCR CONCRETE ENGINEERING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1491 , F 200, S 8, H TO 31377, I/A 5 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-9-45
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1491 , F 200, S 8, H TO 31377, I/A 5 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-9-45
- CAMBIADA LA DENOMINACION SOCIAL DEL AUDITOR DE CUENTAS DE LA SOCIEDAD DE ESTA HOJA, AVALONT AUDITORES SL, PASANDO A SERUNIVER AUDIT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1491 , F 200, S 8, H TO 31377, I/A 4 M (30/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-175-45
Capital Anterior: | 100.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 200.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 300.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 200,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1491 , F 200, S 8, H TO 31377, I/A 4 (16/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-79-45
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-182-45
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1491 , F 200, S 8, H TO 31377, I/A 3 (30/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-6-45
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1491 , F 200, S 8, H TO 31377, I/A 2 (04/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-51-45
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1491 , F 198, S 8, H TO 31377, I/A 1 (04/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-51-45
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1491 , F 198, S 8, H TO 31377, I/A 1 (04/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-51-45
Dirección:C/ LA MARGA S/N - POLIGONO INDUSTRIAL NUESTRA SEÑO (SESEÑA)
Comienzo de operaciones:25/01/10
Capital:100.000,00 Euros
Objeto social:Asesoría y estudios técnicos e informes,proyectos,ejecución de ensayos y análisis técnicos,servicios técnicos de arquitectura,venta de materiales de construcción y madera,control de calidad,pequeñas obras de reparación, mantenimiento y actividades industriales de limpieza. Compraventa de inmuebles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1491 , F 198, S 8, H TO 31377, I/A 1 (04/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-51-45