ILUNION CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Albacete, 3
Código Postal 28027
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ILUNION CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS SL
CIF B61465118
Capital Social 3525.0 Euros
Nombres Anteriores
- CEOSA CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS SL
- RC ALIMENTACION SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario GRUPO ILUNION SL
VINCULACIONES DE ILUNION CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ILUNION CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arellano Gonzalez Jorge | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/09/2016 | 23/11/2017 |
Arellano Gonzalez Jorge | Apoderado | 07/09/2015 | 23/11/2017 |
Bidaurrazaga Marijuan Nerea | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/09/2016 | 23/11/2017 |
Camarena Gonzalez Jose Luis | Apoderado | 09/02/2017 | 23/11/2017 |
Del Rio Cebrian Paola | Apoderado | 18/06/2015 | 23/11/2017 |
Diaz Paniagua Maria Esther | Apoderado Solidario | 27/06/2016 | 23/11/2017 |
GRUPO ILUNION SL | Socio Unico | 25/04/2016 | 23/11/2017 |
GRUPO ILUNION SL | Administrador Unico | 22/03/2016 | 23/11/2017 |
GRUPO ILUNION SL | Liquidador | 23/11/2017 | 23/11/2017 |
Ingelmo De La Mata Joaquin | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/09/2016 | 23/11/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ILUNION CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30451 , F 220, S 8, H M 548015, I/A 36 (23/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-231-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30451 , F 220, S 8, H M 548015, I/A 36 (23/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-231-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30451 , F 220, S 8, H M 548015, I/A 36 (23/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-231-28
Administrador Unico
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30451 , F 220, S 8, H M 548015, I/A 36 (23/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-231-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30451 , F 220, S 8, H M 548015, I/A 35 (04/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-131-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30451 , F 219, S 8, H M 548015, I/A 34 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-34-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30451 , F 219, S 8, H M 548015, I/A 33 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-34-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30451 , F 219, S 8, H M 548015, I/A 32 (28/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30451 , F 218, S 8, H M 548015, I/A 31 (15/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-183-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30451 , F 218, S 8, H M 548015, I/A 31 (15/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-183-28