RAVERPRO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Herreros de Tejada, 5
Código Postal 28016
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social RAVERPRO SL
CIF B06776108
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 07/05/2021
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE RAVERPRO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RAVERPRO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Verdes Iglesias Rafael | Administrador Unico | 27/01/2022 | 08/02/2024 |
Verdes Iglesias Rafael | Apoderado | 06/07/2021 | 08/02/2024 |
Verdes Iglesias Rafael | Liquidador | 08/02/2024 | 08/02/2024 |
Verdes Lopez Dieguez Rafael | Administrador Unico | 09/06/2021 | 27/01/2022 |
ACTOS BORME DE RAVERPRO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42012 , F 174, S 8, H M 743975, I/A 4 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42012 , F 174, S 8, H M 743975, I/A 4 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42012 , F 174, S 8, H M 743975, I/A 4 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42012 , F 174, S 8, H M 743975, I/A 4 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42012 , F 174, S 8, H M 743975, I/A 3 (27/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42012 , F 174, S 8, H M 743975, I/A 3 (27/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42012 , F 173, S 8, H M 743975, I/A 2 (06/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-132-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42012 , F 171, S 8, H M 743975, I/A 1 (09/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-113-28
Dirección:C/ HERREROS DE TEJADA 5 3 D (MADRID)
Comienzo de operaciones:07/05/21
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:a) La adquisición, tenencia, rehabilitación, arrendamiento, permanente y temporal y la venta de todo tipo de inmuebles. b) La gestión de todo tipo de establecimientos turísticos, hoteles, pensiones, casas rurales, apartamentos turísticos y aprovechamiento de inmuebles para uso turístico, vacacional
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42012 , F 171, S 8, H M 743975, I/A 1 (09/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-113-28