RATIONAL PIXELS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Llacuna, 162
Código Postal 08018
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social RATIONAL PIXELS SL
CIF B66993544
Capital Social 3958.0 Euros
Actividad Actividades de programación informática
Fecha de Constitución 10/04/2017
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE RATIONAL PIXELS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RATIONAL PIXELS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Georges Elia Saade | Consejero | 14/12/2018 | 12/11/2019 |
Hamid Omar Abou Shayoun | Consejero | 26/04/2017 | 12/11/2019 |
Martinez Torres Beatriz | V-SEC NO CON | 14/12/2018 | 12/11/2019 |
Prieto Bedoya Emilio | Secretario No Consejero | 26/04/2017 | 12/11/2019 |
Sadek Mouhannad | Consejero | 26/04/2017 | 12/11/2019 |
Sadek Rida Sadek | Liquidador | 12/11/2019 | 12/11/2019 |
Sadek Rida Sadek | Presidente | 26/04/2017 | 12/11/2019 |
Sadek Rida Sadek | Consejero | 26/04/2017 | 12/11/2019 |
Sadek Rida Sadek | Consejero Delegado | 26/04/2017 | 12/11/2019 |
Vadim Fedorov | Consejero | 26/04/2017 | 12/11/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RATIONAL PIXELS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46211 , F 47, S 8, H B 502304, I/A 6 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-223-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46211 , F 47, S 8, H B 502304, I/A 6 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-223-08
Consejero Delegado
Liquidador
Presidente
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46211 , F 47, S 8, H B 502304, I/A 6 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-223-08
Capital Anterior: | 3.562,00 | Euros |
Aumento de capital: | 396,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.958,00 | Euros |
Porcentaje: | 11,12 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46211 , F 46, S 8, H B 502304, I/A 5 (14/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-08
Consejero
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46211 , F 46, S 8, H B 502304, I/A 5 (14/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46211 , F 46, S 8, H B 502304, I/A 5 (14/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-08
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 562,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.562,00 | Euros |
Porcentaje: | 18,73 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46211 , F 46, S 8, H B 502304, I/A 4 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-08
- CL LLACUNA Num.162 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45895 , F 221, S 8, H B 502304, I/A 3 (15/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-225-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45895 , F 218, S 8, H B 502304, I/A 1 (26/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-08
Dirección:CL PROVENZA NUM.397 P.2 PTA.2 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:10/04/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:ACTIVIDAD PRINCIPAL: ACTIVIDADES DE PROGRAMACION INFORMATICA CNAE 6201. EL DESARROLLO, CREACION, DISEÑO, EXPLOTACION, DISTRIBUCION, COMPRAVENTA Y COMERCIALIZACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS, ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45895 , F 218, S 8, H B 502304, I/A 1 (26/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-08