RASO CHICO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Condomina, 70
Código Postal 03540
Municipio Alicante/Alacant
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social RASO CHICO SL
CIF B53334553
Capital Social 3114.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE RASO CHICO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RASO CHICO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Malluguiza Calvo Iñaki | Liquidador | 24/01/2018 | 24/01/2018 |
Malluguiza Calvo Iñaki | Administrador Mancomunado | 24/07/2012 | 24/01/2018 |
Malluguiza Calvo Iñaki | Apoderado Solidario | 16/03/2010 | 24/01/2018 |
Malluguiza Calvo Juan Ramon | Administrador Mancomunado | 24/07/2012 | 24/01/2018 |
Malluguiza Calvo Juan Ramon | Apoderado Solidario | 16/03/2010 | 24/01/2018 |
Malluguiza Calvo Maria Cristina | Liquidador | 24/01/2018 | 24/01/2018 |
Malluguiza Calvo Maria Cristina | Apoderado | 24/01/2018 | |
Malluguiza Calvo Maria Cristina | Administrador Mancomunado | 24/07/2012 | 24/01/2018 |
Malluguiza Calvo Maria Elena | Apoderado | 24/01/2018 | |
Malluguiza Calvo Maria Elena | Administrador Mancomunado | 24/07/2012 | 24/01/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RASO CHICO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2180 , F 218, S 8, H A 50854, I/A 10 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2180 , F 218, S 8, H A 50854, I/A 10 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-03
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2180 , F 218, S 8, H A 50854, I/A 10 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-03
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2180 , F 218, S 8, H A 50854, I/A 10 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-03
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2180 , F 218, S 8, H A 50854, I/A 10 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-03
- AVDA DE LA CONDOMINA 70 Bl.5 Esc.14 3º M (ALICANTE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2180 , F 102, S 8, H A 50854, I/A 9 (29/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-03
- Modificados la totalidad de los Estatutos Sociales, para adaptarlos al Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio por el que se aprueba el Texto Refundidio de la Ley de Sociedades de Capital
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2180 , F 102, S 8, H A 50854, I/A 9 (29/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-03
Capital Anterior: | 2.370,24 | Euros |
Aumento de capital: | 743,76 | Euros |
Capital Actual: | 3.114,00 | Euros |
Porcentaje: | 31,38 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2180 , F 102, S 8, H A 50854, I/A 8 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-13-03
Capital Anterior: | 3.114,00 | Euros |
Disminución de capital | 743,76 | Euros |
Capital Actual: | 2.370,24 | Euros |
Porcentaje: | 23,88 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2180 , F 102, S 8, H A 50854, I/A 8 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-13-03
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 12. Del órgano de administracion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2180 , F 101, S 8, H A 50854, I/A 7 (24/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-148-03