RAPID SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Roda de Ter, 5
Código Postal 08173
Municipio Sant Cugat del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social RAPID SPAIN SL
CIF B63302236
Actividad Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo de oficina
Fecha de Constitución 02/10/2003
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE RAPID SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RAPID SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alite Ruiz Raul | Liquidador | 27/04/2011 | 27/04/2011 |
Bjorn Fredrik Hall | Vicepresidente | 09/01/2009 | 27/04/2011 |
Bjorn Fredrik Hall | Consejero | 09/01/2009 | 27/04/2011 |
Gustav Thorbjorn Sagerstrom | Presidente | 09/01/2009 | 27/04/2011 |
Gustav Thorbjorn Sagerstrom | Consejero | 09/01/2009 | 27/04/2011 |
Ulf Jacob Wibom | Consejero | 09/01/2009 | 27/04/2011 |
Ulf Jacob Wibom | Secretario | 09/01/2009 | 27/04/2011 |
Nils Yngve Oskar Svensson | Consejero | 09/01/2009 | |
Palomar Perez Lucas | Secretario No Consejero | 09/01/2009 | |
Peter Vit Cerny | Presidente | 09/01/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RAPID SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35956 , F 27, S 8, H B 272561, I/A 4 (27/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35956 , F 27, S 8, H B 272561, I/A 4 (27/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-08
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35956 , F 27, S 8, H B 272561, I/A 4 (27/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-243-08
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2009)
CVE: BORME-B-2009-32-08
- 2006
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2009)
CVE: BORME-B-2009-32-08
- 2005
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2009)
CVE: BORME-B-2009-32-08
- 2004
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2009)
CVE: BORME-B-2009-32-08
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35956 , F 26, S 8, H B 272561, I/A 3 (09/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35956 , F 26, S 8, H B 272561, I/A 3 (09/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-08