RAPID REPORT AGENCIA DE COMUNICACION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan Bravo, 10
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social RAPID REPORT AGENCIA DE COMUNICACION SL
CIF B84317569
Actividad Relaciones públicas y comunicación
Fecha de Constitución 11/04/2005
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE RAPID REPORT AGENCIA DE COMUNICACION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RAPID REPORT AGENCIA DE COMUNICACION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carracedo Villagra Maria Rosario | Consejero | 23/11/2016 | |
Fernandez De Bobadilla Vison Vicente | Consejero | 23/11/2016 | |
Garcia De La Rosa Vara Rodolfo | Consejero Delegado | 23/11/2016 | |
Garcia De La Rosa Vara Rodolfo | Consejero | 23/11/2016 | |
Garcia Lorente Celia | Presidente | 26/06/2009 | 23/11/2016 |
Garcia Lorente Celia | Consejero | 26/06/2009 | 23/11/2016 |
Garcia Molero Maria Angeles | Vicepresidente | 23/11/2016 | |
Garcia Molero Maria Angeles | Consejero | 23/11/2016 | |
Hernandez De Andrade Carlos | Secretario | 23/11/2016 | |
Lafuente Zorrilla Isaias | Liquidador | 23/11/2016 | 23/11/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RAPID REPORT AGENCIA DE COMUNICACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21266 , F 150, S 8, H M 377811, I/A 5 (23/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-231-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21266 , F 150, S 8, H M 377811, I/A 5 (23/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-231-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21266 , F 150, S 8, H M 377811, I/A 5 (23/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-231-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21266 , F 150, S 8, H M 377811, I/A 5 (23/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-231-28
- Otras modificaciones estatutarias: 9. CONVOCATORIA DE LAS JUNTAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21266 , F 150, S 8, H M 377811, I/A 4 (07/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-155-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-113-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-151-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2009)
CVE: BORME-B-2009-133-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21266 , F 149, S 8, H M 377811, I/A 3 (26/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-127-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21266 , F 149, S 8, H M 377811, I/A 3 (26/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-127-28