RANDOM PLAN SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Dolça de Provença, 56
Código Postal 08629
Municipio Torrelles de Llobregat
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social RANDOM PLAN SPAIN SL
CIF B66817453
Capital Social 6000.0 Euros
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Fecha de Constitución 01/09/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE RANDOM PLAN SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RANDOM PLAN SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castro Garcia Jorge Francisco | Liquidador | 13/02/2019 | 13/02/2019 |
Marti Tobias Pedro | Administrador Unico | 20/07/2016 | 13/02/2019 |
Marti Tobias Pedro | Liquidador | 13/02/2019 | 13/02/2019 |
Garcia Ochoa Clara | Apoderado Solidario | 12/08/2016 | 13/03/2017 |
ACTOS BORME DE RANDOM PLAN SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45561 , F 21, S 8, H B 488961, I/A 6 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45561 , F 21, S 8, H B 488961, I/A 6 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45561 , F 21, S 8, H B 488961, I/A 6 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45561 , F 21, S 8, H B 488961, I/A 5 (13/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-56-08
Capital Anterior: | 4.350,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.650,00 | Euros |
Capital Actual: | 6.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 37,93 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45471 , F 223, S 8, H B 488961, I/A 4 (10/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-199-08
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.350,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.350,00 | Euros |
Porcentaje: | 45,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45471 , F 224, S 8, H B 488961, I/A 3 (10/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-199-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45471 , F 222, S 8, H B 488961, I/A 2 (12/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-159-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45471 , F 222, S 8, H B 488961, I/A 1 (20/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-08
Dirección:AV DOLCA DE PROVENCA NUM.56 (TORRELLES DE LLOBREGAT)
Comienzo de operaciones:01/09/16
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:ACTIVIDAD PRINCIPAL: CNAE 6209. OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA INFORMATICA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45471 , F 222, S 8, H B 488961, I/A 1 (20/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-08