RAMONELLO SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ JOSE SARDINA MUIÑO 4 BAJO
Municipio A Coruña
Provincia A Coruña
Razón Social RAMONELLO SL
CIF B27390236
Capital Social 3300.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 19/01/2009
Nombres Anteriores
- RAMONELLO SLP
Órgano Administración Administrador único
Propietario Rodriguez Sanchez Isaac
VINCULACIONES DE RAMONELLO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RAMONELLO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rodriguez Sanchez Isaac | Socio Unico | 04/03/2015 | 14/06/2018 |
Rodriguez Sanchez Isaac | Administrador Unico | 04/03/2015 | 14/06/2018 |
Rodriguez Sanchez Isaac | Liquidador | 14/06/2018 | 14/06/2018 |
Vilacha Santos Miguel Angel | Apoderado | 16/07/2015 | 14/06/2018 |
Iacoviello Hernandez Lucia-ferida-colomba | Administrador Unico | 21/03/2012 | 04/03/2015 |
Iacoviello Hernandez Lucia-ferida-colomba | Socio | 10/03/2009 | 21/03/2012 |
Ramones Garces Javier-jesus | Soc.Prof. | 10/03/2009 | 21/03/2012 |
Ramones Garces Javier-jesus | Administrador Unico | 10/03/2009 | 21/03/2012 |
ACTOS BORME DE RAMONELLO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3542 , F 161, S 8, H C 52297, I/A 5 (14/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-127-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3542 , F 161, S 8, H C 52297, I/A 5 (14/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-127-15
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3542 , F 161, S 8, H C 52297, I/A 5 (14/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-127-15
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3542 , F 161, S 8, H C 52297, I/A 5 (14/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-127-15
- Se cambia el objeto social por el comercio al mayor de instrumentos médicos y ortopédicos -4646-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3542 , F 161, S 8, H C 52297, I/A 4 (31/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-150-15
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 2.- Relativo al objeto social
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3542 , F 161, S 8, H C 52297, I/A 4 (31/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-150-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3542 , F 160, S 8, H C 52297, I/A 3 (16/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-138-15
- COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL. La prestación a empresas y particulares de los servicios de contabilidad, teneduría de libros, censura de cuentas, auditoría, materia fiscal, económica y financiera (CNAE 6920). OTRAS ACTIVIDADES A REALIZAR: a).- La compraventa e intermediación de toda clase de fincas rústi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3542 , F 159, S 8, H C 52297, I/A 2 (04/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-48-15
- C/ JOSE SARDINA MUIÑO 4 BAJO (CORUÑA (A))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3542 , F 159, S 8, H C 52297, I/A 2 (04/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-48-15
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 2. Objeto.-. Artículo de los estatutos: 6. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3542 , F 159, S 8, H C 52297, I/A 2 (04/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-48-15