RAMON TRENCHS SA - EXTINGUIDA
Municipio Terrassa
Provincia Barcelona
Razón Social RAMON TRENCHS SA
CIF A08431603
Actividad Comercio al por mayor de ferretería, fontanería y calefacción
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor Martinez Ribas Xavier
VINCULACIONES DE RAMON TRENCHS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RAMON TRENCHS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Udaeta Bube Pedro Armando | Secretario | 08/04/2010 | 17/08/2010 |
De Udaeta Bube Pedro Armando | Consejero | 08/04/2010 | 17/08/2010 |
De Udaeta Bube Pedro Armando | Consejero Delegado | 08/04/2010 | 17/08/2010 |
Martinez Ribas Xavier | Auditor | 06/11/2009 | 17/08/2010 |
Vidal Sanahuja Jose | Auditor Suplente | 06/11/2009 | 17/08/2010 |
Balcell Comas Eduardo | Consejero | 08/04/2010 | |
Balcell Comas Eduardo | Consejero Delegado | 08/04/2010 | |
Llimona Balcells Miquel | Secretario No Consejero | 08/04/2010 | |
Massaguer Bernils Juan | Apoderado | 02/03/2010 |
ACTOS BORME DE RAMON TRENCHS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34670 , F 120, S 8, H B 25396, I/A 31 (17/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-165-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO EL SOCIO UNICO:FONTANA FASTENERS, S.A
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34670 , F 119, S 8, H B 25396, I/A 30 (08/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-74-08
Consejero Delegado
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34670 , F 119, S 8, H B 25396, I/A 30 (08/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-74-08
Consejero Delegado
Consejero
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34670 , F 119, S 8, H B 25396, I/A 30 (08/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-74-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34670 , F 119, S 8, H B 25396, I/A 29 (02/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-49-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-243-08
Auditor
Auditor Suplente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34670 , F 119, S 8, H B 25396, I/A 28 (06/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-220-08