RAMON TORNER SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Comte D'Urgell, 253
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social RAMON TORNER SA
CIF A08407215
Actividad Comercio al por menor de artículos de relojería y joyería en establecimientos especializados
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE RAMON TORNER SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RAMON TORNER SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aulestia Cuenca Jorge Luis | Administrador Unico | 03/07/2015 | 05/01/2017 |
Aulestia Cuenca Jorge Luis | Liquidador | 05/01/2017 | 05/01/2017 |
Mas Bonamusa Juan | Apoderado Solidario | 03/07/2015 | 05/01/2017 |
Mas Bonamusa Juan | Apoderado | 03/07/2015 | |
Mas Bonamusa Juan | Administrador Unico | 02/02/2010 | 03/07/2015 |
ACTOS BORME DE RAMON TORNER SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6401 , F 49, S 8, H B 20755, I/A 18 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6401 , F 49, S 8, H B 20755, I/A 18 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6401 , F 49, S 8, H B 20755, I/A 18 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6401 , F 49, S 8, H B 20755, I/A 17 (03/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-129-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6401 , F 49, S 8, H B 20755, I/A 16 (03/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-129-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6401 , F 49, S 8, H B 20755, I/A 15 (03/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-129-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6401 , F 49, S 8, H B 20755, I/A 15 (03/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-129-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-210-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6401 , F 49, S 8, H B 20755, I/A 14 (02/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-31-08