RAMON STUDIO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Madrazo, 54
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social RAMON STUDIO SL
CIF B58387895
Actividad Actividades de fotografía
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE RAMON STUDIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RAMON STUDIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Suay Martinez Ramon | Liquidador | 16/03/2016 | 22/06/2016 |
Serrano Suay Victoria | Administrador Unico | 04/02/2015 | 16/03/2016 |
Serrano Suay Ramon | Administrador | 04/02/2015 |
ACTOS BORME DE RAMON STUDIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24367 , F 41, S 8, H B 68687, I/A 9 (22/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24367 , F 41, S 8, H B 68687, I/A 9 (22/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24367 , F 41, S 8, H B 68687, I/A 8 (16/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-58-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24367 , F 41, S 8, H B 68687, I/A 8 (16/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-58-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24367 , F 41, S 8, H B 68687, I/A 8 (16/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-58-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24367 , F 41, S 8, H B 68687, I/A 7 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24367 , F 41, S 8, H B 68687, I/A 7 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-204-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-185-08