RAMON GUSANO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Carbonero y Sol, 38
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social RAMON GUSANO SL
CIF B82724402
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE RAMON GUSANO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RAMON GUSANO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cusan Garcia Cesar | Consejero | 11/01/2010 | |
Gusano Garcia Julia | Presidente | 29/12/2008 | 11/01/2010 |
Gusano Garcia Julia | Consejero | 11/01/2010 | |
Gusano Garcia Julia | Liquidador Mancomunado | 11/01/2010 | 11/01/2010 |
Gusano Garcia Luis | Secretario | 29/12/2008 | 11/01/2010 |
Gusano Garcia Luis | Consejero | 11/01/2010 | |
Gusano Garcia Luis | Liquidador Mancomunado | 11/01/2010 | 11/01/2010 |
Gusano Garcia Maria Teresa | Consejero | 11/01/2010 | |
Gusano Garcia Ramon | Liquidador Mancomunado | 11/01/2010 | 11/01/2010 |
Gusano Herrero Ramon | Consejero | 11/01/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RAMON GUSANO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15841 , F 158, S 8, H M 267496, I/A 6 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15841 , F 158, S 8, H M 267496, I/A 6 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15841 , F 158, S 8, H M 267496, I/A 6 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15841 , F 158, S 8, H M 267496, I/A 6 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-204-28
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2008)
CVE: BORME-B-2009-9-28
- 2006
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2008)
CVE: BORME-B-2009-9-28
- 2005
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2008)
CVE: BORME-B-2009-9-28
- 2004
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2008)
CVE: BORME-B-2009-9-28
- 2003
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2008)
CVE: BORME-B-2009-9-28