RAMON CORADO E HIJOS SL - EXTINGUIDA
Municipio Antequera
Provincia Málaga
Razón Social RAMON CORADO E HIJOS SL
CIF B92325240
Actividad Producción agrícola combinada con la producción ganadera
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE RAMON CORADO E HIJOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RAMON CORADO E HIJOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Corado Rodriguez Juan Ramon | Secretario | 28/06/2012 | 10/12/2020 |
Corado Rodriguez Juan Ramon | Consejero | 28/06/2012 | 10/12/2020 |
Corado Rodriguez Juan Ramon | Liquidador Mancomunado | 10/12/2020 | 10/12/2020 |
Corado Rodriguez Lorenzo | Liquidador Mancomunado | 10/12/2020 | 10/12/2020 |
Corado Rodriguez Maria Dolores | Consejero | 28/06/2012 | 10/12/2020 |
Corado Rodriguez Maria Teresa | Consejero | 28/06/2012 | 10/12/2020 |
Corado Rodriguez Maria Teresa | Liquidador Mancomunado | 10/12/2020 | 10/12/2020 |
Rodriguez Ruiz Dolores | Presidente | 28/06/2012 | 10/12/2020 |
Rodriguez Ruiz Dolores | Consejero | 28/06/2012 | 10/12/2020 |
Corado Perez Ramon | Presidente | 28/06/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RAMON CORADO E HIJOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3046, L 1959, F 162, S 8, H MA 56077, I/A 4 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-242-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3046, L 1959, F 162, S 8, H MA 56077, I/A 4 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-242-29
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3046, L 1959, F 162, S 8, H MA 56077, I/A 4 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-242-29
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3046, L 1959, F 162, S 8, H MA 56077, I/A 4 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-242-29
- Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2017 mediante certificacion del organo de administracion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3046, L 1959, F 162, S 8, H MA 56077, I/A 3 (18/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-186-29
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3046, L 1959, F 162, S 8, H MA 56077, I/A 2 (28/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-130-29
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3046, L 1959, F 162, S 8, H MA 56077, I/A 2 (28/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-130-29
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2009)
CVE: BORME-B-2009-15-29