RAMON CABALLERO E HIJOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Enrique Mariñas Romero Periodista, 18
Código Postal 15009
Municipio A Coruña
Provincia A Coruña
Mapa Ver Mapa
Razón Social RAMON CABALLERO E HIJOS SL
CIF B15236417
Órgano Administración Administrador único
Propietario Lorenzo Gallego Cesar
VINCULACIONES DE RAMON CABALLERO E HIJOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RAMON CABALLERO E HIJOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lorenzo Gallego Cesar | Liquidador | 30/05/2019 | 30/05/2019 |
Lorenzo Gallego Cesar | Socio Unico | 25/05/2010 | 30/05/2019 |
Lorenzo Gallego Cesar | Administrador Unico | 25/05/2010 | 30/05/2019 |
Caballero Fuñeles Ramon | Administrador Unico | 25/05/2010 |
ACTOS BORME DE RAMON CABALLERO E HIJOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1232 , F 86, S 8, H C 8088, I/A 4 (30/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-107-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1232 , F 86, S 8, H C 8088, I/A 4 (30/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-107-15
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1232 , F 86, S 8, H C 8088, I/A 4 (30/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-107-15
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1232 , F 86, S 8, H C 8088, I/A 4 (30/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-107-15
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-15
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-236-15
- C/ ENRQUE MARIÑAS 18 8º C (CORUÑA (A))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1232 , F 86, S 8, H C 8088, I/A 3 (25/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-105-15
- Adquiere el carácter de UNIPERSONAL.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1232 , F 86, S 8, H C 8088, I/A 3 (25/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-105-15
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Artículo 3º: Relativo al DOMICILIO SOCIAL.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1232 , F 86, S 8, H C 8088, I/A 3 (25/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-105-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1232 , F 86, S 8, H C 8088, I/A 3 (25/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-105-15