RAMAZANOV INVESTMENTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sant Jordi, 7
Código Postal 17310
Municipio Lloret de Mar
Provincia Girona
Mapa Ver Mapa
Razón Social RAMAZANOV INVESTMENTS SL
CIF B76136845
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Educación deportiva y recreativa
Fecha de Constitución 28/09/2012
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE RAMAZANOV INVESTMENTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RAMAZANOV INVESTMENTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Anna Rubaylo | Administrador Solidario | 21/11/2019 | |
Nazim Ramazanov | Administrador Solidario | 21/11/2019 | |
Nazim Ramazanov | Liquidador | 21/11/2019 | 21/11/2019 |
Ramazanov Nazim | Administrador Solidario | 17/10/2012 | 21/11/2019 |
Rubaylo Anna | Administrador Solidario | 17/10/2012 | 21/11/2019 |
ACTOS BORME DE RAMAZANOV INVESTMENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3062 , F 3, S 8, H GI 59207, I/A 3 (21/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-229-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3062 , F 3, S 8, H GI 59207, I/A 3 (21/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-229-17
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3062 , F 3, S 8, H GI 59207, I/A 3 (21/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-229-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3062 , F 3, S 8, H GI 59207, I/A 3 (21/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-229-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3062 , F 3, S 8, H GI 59207, I/A 3 (21/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-229-17
- C/ SANT JORDI 7 5 E (LLORET DE MAR)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3062 , F 3, S 8, H GI 59207, I/A 2 (24/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-1-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2034 , F 1, S 8, H GC 46157, I/A 1 (17/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-208-35
Dirección:AVDA JOSE MESA Y LOPEZ 38 2º D (PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)
Comienzo de operaciones:28/09/12
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La prestación de servicios de formación, perfeccionamiento y desarrollo deactividades deportivas, musicales, artísticas y culturales de cualquier clase. La organización de espectáculos, eventos y competiciones deportivas, musicales, artísticas y culturales de cualquier clase..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2034 , F 1, S 8, H GC 46157, I/A 1 (17/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-208-35