RALPH LAUREN MADRID SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social RALPH LAUREN MADRID SL
CIF B85199453
Actividad Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado
Fecha de Constitución 31/08/2007
Nombres Anteriores
- RALPH LAUREN SPAIN SL
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE RALPH LAUREN MADRID SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RALPH LAUREN MADRID SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diez Vergara Maitane | Secretario | 19/04/2016 | |
Flaux Damien | Apoderado Mancomunado | 25/01/2012 | 19/04/2016 |
Kemmett Simon | Apoderado Mancomunado | 12/01/2015 | 19/04/2016 |
Kerschen Marco Rene | Consejero | 19/04/2016 | |
Kerschen Marco Rene Leon Robert | Representante | 19/04/2016 | 19/04/2016 |
Lund Christoffer | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/06/2009 | 19/04/2016 |
Mafuz Gumiel Rosa Maria | Vicesecretario No Consejero | 19/04/2016 | |
Onofri Nicolas | Apoderado Mancomunado | 02/06/2009 | 19/04/2016 |
Onofri Nicolas | Apoderado | 09/05/2012 | 19/04/2016 |
RALPH LAUREN ESPAÑA SL | Liquidador | 19/04/2016 | 19/04/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RALPH LAUREN MADRID SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24834 , F 122, S 8, H M 447030, I/A 19 (19/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-80-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24834 , F 122, S 8, H M 447030, I/A 19 (19/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-80-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24834 , F 122, S 8, H M 447030, I/A 19 (19/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-80-28
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24834 , F 122, S 8, H M 447030, I/A 19 (19/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-80-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24834 , F 122, S 8, H M 447030, I/A 18 (18/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-61-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24834 , F 122, S 8, H M 447030, I/A 17 (01/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-106-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24834 , F 122, S 8, H M 447030, I/A 16 (29/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-86-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24834 , F 122, S 8, H M 447030, I/A 16 (29/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-86-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24834 , F 121, S 8, H M 447030, I/A 15 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24834 , F 121, S 8, H M 447030, I/A 15 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-28