RALLIART SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de Francisco Gervas, 4
Código Postal 28108
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Razón Social RALLIART SPAIN SL
CIF B82227497
Actividad Venta de otros vehículos de motor
Propietario B&M AUTOMOVILES ESPAÑA SA
VINCULACIONES DE RALLIART SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RALLIART SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
B&M AUTOMOVILES ESPAÑA SA | Socio Unico | 09/02/2010 | 10/05/2010 |
Calzado Lujan Gemma | Apoderado Solidario | 11/05/2009 | 10/05/2010 |
Strauss Dieter Stephen | Apoderado Solidario | 11/05/2009 | 10/05/2010 |
Iparraguirre Uranga Jose Luis | Apoderado Solidario | 11/05/2009 | |
Jorquera Guillen Concepcion | Apoderado Solidario | 11/05/2009 |
ACTOS BORME DE RALLIART SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13917 , F 6, S 8, H M 227853, I/A 10 (10/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-95-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13917 , F 6, S 8, H M 227853, I/A 10 (10/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-95-28
- ESTA SOCIEDAD HA QUEDADO DISUELTA POR HABER SIDO ABSORBIDA POR LA SOCIEDAD "MMC AUTOMOVILES ESPAÑA SA"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13917 , F 6, S 8, H M 227853, I/A 10 (10/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-95-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13917 , F 6, S 8, H M 227853, I/A 9 (09/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-34-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2009-240-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13917 , F 5, S 8, H M 227853, I/A 8 (11/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-95-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13917 , F 5, S 8, H M 227853, I/A 8 (11/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-95-28