RALENTE INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social RALENTE INVERSIONES SICAV
Nombres Anteriores
- CAPIROTE INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE RALENTE INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RALENTE INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aroca Seiquer Miguel Angel | Apoderado | 02/08/2022 | |
Cudos Cañellas Jaime | Consejero | 07/09/2010 | 02/08/2022 |
De Diego Galindo Guadalupe | Consejero | 04/04/2014 | 02/08/2022 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 30/09/2009 | 02/08/2022 |
Gil Sanz Raquel | Secretario No Consejero | 17/09/2013 | 02/08/2022 |
Llorente Dueñas Rafael | Liquidador | 02/08/2022 | 02/08/2022 |
Llorente Dueñas Rafael | Presidente | 31/01/2014 | 02/08/2022 |
Llorente Dueñas Rafael | Consejero | 31/01/2014 | 02/08/2022 |
Sociedad De Gestion De Los Sistemas De Registro Co | Ent.Reg.Cont | 02/08/2022 | |
UBS AG | EntidDeposit | 02/08/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RALENTE INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21691 , F 118, S 8, H M 386233, I/A 26 (02/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-151-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21691 , F 118, S 8, H M 386233, I/A 26 (02/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-151-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21691 , F 118, S 8, H M 386233, I/A 26 (02/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-151-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21691 , F 118, S 8, H M 386233, I/A 26 (02/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-151-28
Auditor
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21691 , F 118, S 8, H M 386233, I/A 26 (02/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-151-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21691 , F 117, S 8, H M 386233, I/A 25 (13/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-202-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21691 , F 117, S 8, H M 386233, I/A 24 (12/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-28
- Otras modificaciones estatutarias: 13. Régimen sobre convocatoria, constitución, asistencia, representación y celebración de la Junta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21691 , F 117, S 8, H M 386233, I/A 23 (10/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-53-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21691 , F 116, S 8, H M 386233, I/A 22 (20/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-187-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21691 , F 116, S 8, H M 386233, I/A 21 (26/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-147-28