RAFAMAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan Bravo, 20
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social RAFAMAR SL
CIF B81096117
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
Auditor EMPHASIS AUDITORES DE CUENTAS SL
VINCULACIONES DE RAFAMAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RAFAMAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPHASIS AUDITORES DE CUENTAS SL | Auditor | 04/08/2017 | 15/03/2021 |
Garcia Zarandieta Gimenez Maria Del Pilar | Apoderado | 03/01/2017 | 15/03/2021 |
Gaston De Iriarte Garcia Ormaechea Guillermo | Apoderado | 03/01/2017 | 15/03/2021 |
Marquez Martinez De Orense Rafael-ignacio | Apoderado | 03/01/2017 | 15/03/2021 |
Muruais Barredo Andres | Liquidador | 21/08/2018 | 15/03/2021 |
Martinez De Orense Arenzana Isabel | Administrador Unico | 23/11/2016 | 21/08/2018 |
Marquez Cano Rafael | Administrador Unico | 23/11/2016 |
ACTOS BORME DE RAFAMAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24607 , F 120, S 8, H M 148807, I/A 13 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-55-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24607 , F 120, S 8, H M 148807, I/A 13 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-55-28
- Rectificación de inscripción: Se rectifica la inscripción 11ª en cuanto al plazo del nombramiento de liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24607 , F 120, S 8, H M 148807, I/A 12 (25/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-169-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24607 , F 120, S 8, H M 148807, I/A 11 (21/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-166-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24607 , F 120, S 8, H M 148807, I/A 11 (21/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-166-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24607 , F 120, S 8, H M 148807, I/A 11 (21/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-166-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9250 , F 98, S 8, H M 148807, I/A 10 (04/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-153-28
- C/ JUAN BRAVO 20, 1º DERECHA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9250 , F 98, S 8, H M 148807, I/A 9 (04/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-71-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9250 , F 98, S 8, H M 148807, I/A 8 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-7-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9250 , F 98, S 8, H M 148807, I/A 7 (23/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-230-28