RAFAEL PUNTONET INFORMES ECONOMICOS SLP - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Aiboa, 23
Código Postal 48992
Municipio Getxo
Provincia Bizkaia
Razón Social RAFAEL PUNTONET INFORMES ECONOMICOS SLP
CIF B95599221
Capital Social 3008.0 Euros
Fecha de Constitución 04/02/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario Puntonet Del Rio Rafael Arturo
VINCULACIONES DE RAFAEL PUNTONET INFORMES ECONOMICOS SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RAFAEL PUNTONET INFORMES ECONOMICOS SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Puntonet Del Rio Rafael Arturo | Liquidador | 12/05/2016 | 12/05/2016 |
Puntonet Del Rio Rafael Arturo | Socio Unico | 13/02/2010 | 12/05/2016 |
Puntonet Del Rio Rafael Arturo | Soc.Prof. | 13/02/2010 | 12/05/2016 |
Puntonet Del Rio Rafael Arturo | Administrador Unico | 13/02/2010 | 12/05/2016 |
ACTOS BORME DE RAFAEL PUNTONET INFORMES ECONOMICOS SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5099 , F 136, S 8, H BI 56039, I/A 2 (12/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5099 , F 136, S 8, H BI 56039, I/A 2 (12/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5099 , F 136, S 8, H BI 56039, I/A 2 (12/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-48
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5099 , F 136, S 8, H BI 56039, I/A 2 (12/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-48
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-196-48
Administrador Unico
Soc.Prof.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5099 , F 134, S 8, H BI 56039, I/A 1 (13/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-38-48
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5099 , F 134, S 8, H BI 56039, I/A 1 (13/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-38-48
Dirección:C/ AIBOA Nº 23 2º A (GETXO)
Comienzo de operaciones:04/02/10
Capital:3.008,00 Euros
Objeto social:Actividad propia de los economistas colegiados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5099 , F 134, S 8, H BI 56039, I/A 1 (13/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-38-48