RAFA Y DEL MORAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de las Islas Canarias, 139
Código Postal 28905
Municipio Getafe
Provincia Madrid
Razón Social RAFA Y DEL MORAL SL
CIF B82863077
Actividad Artes escénicas
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE RAFA Y DEL MORAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RAFA Y DEL MORAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Del Moral Manuel Heliodoro | Administrador Solidario | 28/01/2014 | |
Del Moral Manuel Heliodoro | Liquidador | 28/01/2014 | 28/01/2014 |
Del Moral Simon Manuel Heliodoro | Administrador Solidario | 23/11/2011 | 28/01/2014 |
Rojo Fernandez Rafael | Administrador Solidario | 23/11/2011 | 28/01/2014 |
ACTOS BORME DE RAFA Y DEL MORAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16191 , F 81, S 8, H M 274565, I/A 3 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-23-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16191 , F 81, S 8, H M 274565, I/A 3 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-23-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16191 , F 81, S 8, H M 274565, I/A 3 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-23-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16191 , F 81, S 8, H M 274565, I/A 3 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-23-28
- Otras modificaciones estatutarias: QUEDA MODIFICADO EL ARTICULO ONCE DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16191 , F 80, S 8, H M 274565, I/A 2 (23/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16191 , F 80, S 8, H M 274565, I/A 2 (23/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-189-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2009-249-28