RADIOTRANS IBERIA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Juan Caramuel, 17
Código Postal 28919
Municipio Leganés
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social RADIOTRANS IBERIA SA
CIF A82913369
Capital Social 595000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes
Fecha de Constitución 22/01/2002
Página Web www.radiotrans.com
Nombres Anteriores
- RADIOTRANS PORTUGAL SA
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario RADIOTRANS SA
Auditor GROSCLAUDE & PARTNERS SLP
VINCULACIONES DE RADIOTRANS IBERIA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RADIOTRANS IBERIA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alarcos Capellan Alfonso Javier | Consejero Delegado Solidario | 05/05/2015 | 10/08/2017 |
Alarcos Capellan Alfonso Javier | Vicepresidente | 05/05/2015 | 10/08/2017 |
Alarcos Capellan Alfonso Javier | Consejero | 05/05/2015 | 10/08/2017 |
GROSCLAUDE & PARTNERS SLP | Auditor | 14/01/2013 | 10/08/2017 |
Mariano Sanchez Leal | Apoderado Solidario | 19/08/2013 | 10/08/2017 |
Martin Herguedas Juan | Consejero | 05/05/2015 | 10/08/2017 |
Martin Herguedas Juan | Apoderado Solidario | 07/05/2015 | 10/08/2017 |
Perez Bermejo Luis Jose | Consejero Delegado Solidario | 05/05/2015 | 10/08/2017 |
Perez Bermejo Luis Jose | Presidente | 05/05/2015 | 10/08/2017 |
Perez Bermejo Luis Jose | Consejero | 05/05/2015 | 10/08/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RADIOTRANS IBERIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17396 , F 62, S 8, H M 298451, I/A 18 (10/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17396 , F 62, S 8, H M 298451, I/A 18 (10/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17396 , F 62, S 8, H M 298451, I/A 18 (10/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Socio único
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17396 , F 62, S 8, H M 298451, I/A 18 (10/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17396 , F 62, S 8, H M 298451, I/A 17 (27/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-25-28
Capital Anterior: | 350.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 245.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 595.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 70,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17396 , F 61, S 8, H M 298451, I/A 16 (25/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-189-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17396 , F 61, S 8, H M 298451, I/A 15 (07/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-155-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17396 , F 60, S 8, H M 298451, I/A 14 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-91-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17396 , F 60, S 8, H M 298451, I/A 13 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-91-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17396 , F 59, S 8, H M 298451, I/A 12 (05/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-90-28