RADIODIAGNOSTIC CETIR CLINICA DEL PILAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Londres, 2
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social RADIODIAGNOSTIC CETIR CLINICA DEL PILAR SL
CIF B63020564
Actividad Actividades de medicina general
Fecha de Constitución 01/01/2003
Página Web www.cetir.es
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Saus Cano Marta
VINCULACIONES DE RADIODIAGNOSTIC CETIR CLINICA DEL PILAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RADIODIAGNOSTIC CETIR CLINICA DEL PILAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Saus Cano Marta | Administrador Unico | 05/02/2014 | 10/11/2014 |
Garcia Robles Marin Juan Pedro | Consejero | 26/10/2011 | 13/01/2014 |
IBERDIAGTEL SL | Vicepresidente | 26/10/2011 | 13/01/2014 |
IBERDIAGTEL SL | Consejero | 26/10/2011 | 13/01/2014 |
IBERDIAGTEL SL | Consejero Delegado | 26/10/2011 | 13/01/2014 |
Plaza Arnaiz Maria Del Carmen | Consejero | 26/10/2011 | 13/01/2014 |
Saus Cano Marta | REPR.143 RRM | 26/10/2011 | 13/01/2014 |
Saus Mas Vicente | Presidente | 26/10/2011 | 13/01/2014 |
Saus Mas Vicente | Consejero | 26/10/2011 | 13/01/2014 |
Serra Mila Montserrat | Consejero | 26/10/2011 | 13/01/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RADIODIAGNOSTIC CETIR CLINICA DEL PILAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35492 , F 81, S 8, H B 269604, I/A 18 (10/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-08
- DECLARACION DE LA CONDICION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL SIENDO EL SOCIO UNICO LA SOCIEDAD "CETIR CENTRE MEDIC SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35492 , F 81, S 8, H B 269604, I/A 17 (05/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-30-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35492 , F 81, S 8, H B 269604, I/A 17 (05/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-30-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35492 , F 81, S 8, H B 269604, I/A 16 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35492 , F 80, S 8, H B 269604, I/A 15 (23/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-101-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-221-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35492 , F 80, S 8, H B 269604, I/A 14 (26/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-212-08
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35492 , F 79, S 8, H B 269604, I/A 13 (29/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-195-08
Consejero Delegado
Consejero
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35492 , F 79, S 8, H B 269604, I/A 12 (29/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-132-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35492 , F 79, S 8, H B 269604, I/A 11 (30/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-216-08