RADIO TELEVISION SATAUTE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Nueva, 13
Código Postal 35300
Municipio Santa Brígida
Provincia Las Palmas
Mapa Ver Mapa
Razón Social RADIO TELEVISION SATAUTE SL
CIF B35836071
Actividad Actividades de radiodifusión
Fecha de Constitución 31/12/2004
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE RADIO TELEVISION SATAUTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RADIO TELEVISION SATAUTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bravo De Laguna Cabrera Lucas | Pres.Com.Liq | 31/12/2012 | 10/01/2014 |
Bravo De Laguna Cabrera Lucas | Mmbr.Com.Liq | 31/12/2012 | 10/01/2014 |
Gonzalez Hernandez Rita Maria De La Salud | Secr.Com.Liq | 31/12/2012 | 10/01/2014 |
Gonzalez Hernandez Rita Maria De La Salud | Mmbr.Com.Liq | 31/12/2012 | 10/01/2014 |
Santana Suarez Angel Luis | COM.LIQ | 31/12/2012 | 10/01/2014 |
Santana Suarez Angel Luis | Mmbr.Com.Liq | 31/12/2012 | 10/01/2014 |
Socorro Cerpa Oneida Del Pilar | VsecComLiq | 31/12/2012 | 10/01/2014 |
Socorro Cerpa Oneida Del Pilar | Mmbr.Com.Liq | 31/12/2012 | 10/01/2014 |
Socorro Santana Salvador | Mmbr.Com.Liq | 31/12/2012 | 10/01/2014 |
Bravo De Laguna Cabrera Lucas | Presidente | 11/08/2011 | 31/12/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RADIO TELEVISION SATAUTE SL
- Adjudicación al socio único, el "ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA BRIGIDA", como cuota adicional en la liquidación de la Sociedad la cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON SETENTA Y SEIS EUROS (2468,76 Euros)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1733 , F 222, S 8, H GC 33859, I/A 9 (08/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-92-35
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1733 , F 212, S 8, H GC 33859, I/A 8 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1733 , F 212, S 8, H GC 33859, I/A 7 (31/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-8-35
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Comisión Liquidadora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1733 , F 212, S 8, H GC 33859, I/A 7 (31/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-8-35
COM.LIQ
Mmbr.Com.Liq
Pres.Com.Liq
Secr.Com.Liq
VsecComLiq
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1733 , F 212, S 8, H GC 33859, I/A 7 (31/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-8-35
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1733 , F 212, S 8, H GC 33859, I/A 7 (31/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-8-35
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-182-35
- C/ NUEVA 13 (SANTA BRIGIDA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1733 , F 211, S 8, H GC 33859, I/A 6 (11/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-161-35
- Adaptación al Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1733 , F 211, S 8, H GC 33859, I/A 6 (11/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-161-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1733 , F 211, S 8, H GC 33859, I/A 6 (11/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-161-35