RADIO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS SA - EXTINGUIDA
Provincia Asturias
Razón Social RADIO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS SA
CIF A33924614
Fecha de Constitución 26/07/2005
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Virgili Rodriguez Antonio
Propietario Comunidad Autonoma Del Principado De Asturias
VINCULACIONES DE RADIO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RADIO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Comunidad Autonoma Del Principado De Asturias | Socio Unico | 22/12/2014 | 05/02/2015 |
KRESTON IBERAUDIT CM SLP | Auditor Mancomunado | 02/06/2014 | 05/02/2015 |
KRESTON IBERAUDIT IBAC SLP | Auditor Mancomunado | 02/06/2014 | 05/02/2015 |
Virgili Rodriguez Antonio | Administrador Unico | 16/01/2012 | 05/02/2015 |
Castrillo Alvarez Manuel Jose | Apoderado | 16/10/2012 | |
Guerenabarrena Hormaeche Juan Jose | Apoderado Mancomunado | 02/12/2009 | 17/05/2012 |
Lada Ferreras Ana Isabel | Apoderado Mancomunado | 02/12/2009 | 17/05/2012 |
Guerenabarrena Hormaeche Juan Jose | Administrador Unico | 22/07/2011 | 16/01/2012 |
Perez Ornia Jose Ramon | Administrador Unico | 29/09/2009 | 22/07/2011 |
ACTOS BORME DE RADIO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3389 , F 186, S 8, H AS 33081, I/A 15 (05/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-33
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3389 , F 186, S 8, H AS 33081, I/A 15 (05/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-33
- Otras modificaciones estatutarias: 6. Acciones/Participaciones.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3389 , F 186, S 8, H AS 33081, I/A 14 (22/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-33
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3389 , F 186, S 8, H AS 33081, I/A 14 (22/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-33
Auditor Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3389 , F 186, S 8, H AS 33081, I/A 13 (02/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-33
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3389 , F 186, S 8, H AS 33081, I/A 12 (16/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-208-33
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3389 , F 185, S 8, H AS 33081, I/A 11 (17/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3389 , F 185, S 8, H AS 33081, I/A 10 (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3389 , F 185, S 8, H AS 33081, I/A 10 (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-33
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-194-33