RADIKAL HEALTHCARE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Santa Esperança, 10
Código Postal 08401
Municipio Granollers
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social RADIKAL HEALTHCARE SL
CIF B67619221
Capital Social 57544.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes
Fecha de Constitución 01/05/2020
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Espina Sayol Santiago
VINCULACIONES DE RADIKAL HEALTHCARE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RADIKAL HEALTHCARE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Espina Sayol Santiago | Administrador Unico | 13/03/2023 | 14/02/2024 |
Espina Sayol Santiago | Administrador Solidario | 04/05/2020 | 13/03/2023 |
Uwe Hoppenrath | Administrador Solidario | 04/05/2020 | 13/03/2023 |
ACTOS BORME DE RADIKAL HEALTHCARE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47307 , F 61, S 8, H B 548062, I/A 5 (14/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD. SOCIO UNICO: GESTION DE PROYECTOS E INTERMEDIACION COMERCIAL S.L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47307 , F 60, S 8, H B 548062, I/A 4 (29/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-67-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 1 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47307 , F 60, S 8, H B 548062, I/A 4 (29/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-67-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47307 , F 60, S 8, H B 548062, I/A 3 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-56-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47307 , F 60, S 8, H B 548062, I/A 3 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-56-08
Capital Anterior: | 6.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 51.544,00 | Euros |
Capital Actual: | 57.544,00 | Euros |
Porcentaje: | 859,07 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47307 , F 59, S 8, H B 548062, I/A 2 (17/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-164-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47307 , F 59, S 8, H B 548062, I/A 1 (04/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-90-08
Dirección:CL SANTA ESPERANZA NUM.10 (GRANOLLERS)
Comienzo de operaciones:01/05/20
Capital:6.000,00 Euros
Objeto social:ACTIVIDAD PRINCIPAL: 4652 / COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPOS ELECTRONICOS Y DE TELECOMUNICACIONES Y SUS COMPONENTES. OTRAS ACTIVIDADES: 7733 / ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA, INCLUIDOS ORDENADORES. 4669 / COM. ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47307 , F 59, S 8, H B 548062, I/A 1 (04/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-90-08