RACHALE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 104
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social RACHALE SL
CIF B86157609
Capital Social 6000.0 Euros
Actividad Ensayos y análisis técnicos
Fecha de Constitución 01/03/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE RACHALE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RACHALE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Blanco Villalba Raquel | Apoderado Solidario | 04/03/2011 | 12/07/2011 |
Ruiz Rubio Victor | Administrador Unico | 06/05/2011 | 12/07/2011 |
Ruiz Rubio Victor | Liquidador | 12/07/2011 | 12/07/2011 |
Sanchez Garcia Enrique | Apoderado Solidario | 04/03/2011 | 12/07/2011 |
Sequeiros Brasa Javier | Apoderado Solidario | 04/03/2011 | 12/07/2011 |
Ruiz Villar Ruiz Rafael | Administrador Unico | 04/03/2011 | 06/05/2011 |
ACTOS BORME DE RACHALE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28608 , F 39, S 8, H M 515125, I/A 3 (12/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-140-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28608 , F 39, S 8, H M 515125, I/A 3 (12/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-140-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28608 , F 39, S 8, H M 515125, I/A 3 (12/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-140-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28608 , F 39, S 8, H M 515125, I/A 3 (12/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-140-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28608 , F 38, S 8, H M 515125, I/A 2 (06/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-94-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28608 , F 38, S 8, H M 515125, I/A 2 (06/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-94-28
Administrador Unico
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28608 , F 35, S 8, H M 515125, I/A 1 (04/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-52-28
Dirección:PASEO DE LA CATELLANA 104 1º - IZQUIERDA (MADRID)
Comienzo de operaciones:01/03/11
Capital:6.000,00 Euros
Objeto social:LA ADQUISICION, GESTION Y MANTENIMIENTO DE LA CARTERA DE LA SOCIEDAD "SUMINISTROS DE COMERCIO EXTERIOR SA". LA GESTION Y MANTENIMIENTO DE HOSPITALES Y SUMINISTRO DE EQUIPOS..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28608 , F 35, S 8, H M 515125, I/A 1 (04/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-52-28