RA PARQUE SOLAR AIE - EXTINGUIDA
Razón Social RA PARQUE SOLAR AIE
CIF V85494672
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 17/07/2008
Órgano Administración Administradores mancomunados
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE RA PARQUE SOLAR AIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RA PARQUE SOLAR AIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 17/05/2011 | 07/10/2021 |
Marcos Alonso Martinez Juan Bosco | Administrador Mancomunado | 10/09/2015 | 07/10/2021 |
Marcos Alonso Martinez Juan Bosco | Liquidador Solidario | 07/10/2021 | 07/10/2021 |
PEREZ RAMIREZ ANTONIO | Administrador Mancomunado | 03/02/2017 | 07/10/2021 |
Valdovinos Bejarano Angel | Liquidador Solidario | 07/10/2021 | 07/10/2021 |
Solans Galobart Carlos | Administrador Mancomunado | 30/09/2013 | 03/02/2017 |
Mesia Martinez Felipe Alvaro | Administrador Mancomunado | 30/09/2013 | 10/09/2015 |
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO SA | Administrador Mancomunado | 30/09/2013 | |
DUDEBASA SA | Administrador Mancomunado | 30/09/2013 | |
Garaiyurrebaso Eguia Jon | Representante | 30/09/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE RA PARQUE SOLAR AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25873 , F 116, S 8, H M 466396, I/A 15 (07/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-199-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25873 , F 116, S 8, H M 466396, I/A 15 (07/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-199-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25873 , F 116, S 8, H M 466396, I/A 15 (07/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-199-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25873 , F 116, S 8, H M 466396, I/A 15 (07/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-199-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25873 , F 116, S 8, H M 466396, I/A 14 (08/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25873 , F 116, S 8, H M 466396, I/A 13 (03/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-30-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25873 , F 116, S 8, H M 466396, I/A 13 (03/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-30-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25873 , F 115, S 8, H M 466396, I/A 12 (08/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-30-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25873 , F 115, S 8, H M 466396, I/A 11 (10/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-180-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25873 , F 115, S 8, H M 466396, I/A 11 (10/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-180-28