RA MANAGEMENT AND CONSULTING INTERNATIONAL 100 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Condes de San Isidro, 12
Código Postal 29640
Municipio Fuengirola
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social RA MANAGEMENT AND CONSULTING INTERNATIONAL 100 SL
CIF B93633865
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Agencias de publicidad
Fecha de Constitución 31/07/2018
Órgano Administración Administrador único
Propietario Fuster Mears Eulalia Samanta
VINCULACIONES DE RA MANAGEMENT AND CONSULTING INTERNATIONAL 100 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RA MANAGEMENT AND CONSULTING INTERNATIONAL 100 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cohen Steven Wayne | Administrador Unico | 30/11/2018 | 25/01/2022 |
Fuster Mears Eulalia Samanta | Socio Unico | 07/08/2018 | 25/01/2022 |
Ingles Simon John | Liquidador | 25/01/2022 | 25/01/2022 |
Fuster Mears Eulalia Samanta | Administrador Unico | 07/08/2018 | 30/11/2018 |
ACTOS BORME DE RA MANAGEMENT AND CONSULTING INTERNATIONAL 100 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5756, L 4663, F 217, S 8, H MA146561, I/A 3 (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-22-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5756, L 4663, F 217, S 8, H MA146561, I/A 3 (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-22-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5756, L 4663, F 217, S 8, H MA146561, I/A 3 (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-22-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5756, L 4663, F 217, S 8, H MA146561, I/A 3 (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-22-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5756, L 4663, F 217, S 8, H MA146561, I/A 2 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-237-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5756, L 4663, F 217, S 8, H MA146561, I/A 2 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-237-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5756, L 4663, F 216, S 8, H MA146561, I/A 1 (07/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-157-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5756, L 4663, F 216, S 8, H MA146561, I/A 1 (07/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-157-29
Dirección:AVDA DE CONDES DE SAN ISIDRO 12 1º (FUENGIROLA)
Comienzo de operaciones:31/07/18
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Prestación de servicios de marketing y publicidad. Prestación y servicios de gestión de empresas. Gestión y prestación de servicios turísticos. Servicios relativos a propiedad inmobiliaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5756, L 4663, F 216, S 8, H MA146561, I/A 1 (07/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-157-29