R16 GRUP SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Moscu, 101
Código Postal 43850
Municipio Cambrils
Provincia Tarragona
Mapa Ver Mapa
Razón Social R16 GRUP SL
CIF B55673560
Capital Social 125000.0 Euros
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Fecha de Constitución 23/12/2015
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Soler Sanabra Javier
VINCULACIONES DE R16 GRUP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE R16 GRUP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Soler Hernandez Jose | Apoderado | 05/01/2016 | 19/04/2018 |
Soler Sanabra Javier | Administrador Unico | 05/01/2016 | 19/04/2018 |
Soler Sanabra Jose | Apoderado | 05/01/2016 | 19/04/2018 |
ACTOS BORME DE R16 GRUP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2917 , F 172, S 8, H T 49201, I/A 4 (19/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-82-43
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2917 , F 172, S 8, H T 49201, I/A 4 (19/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-82-43
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2917 , F 170, S 8, H T 49201, I/A 3 (05/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-43
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2917 , F 168, S 8, H T 49201, I/A 2 (05/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2917 , F 165, S 8, H T 49201, I/A 1 (05/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-43
Dirección:C/ MOSCU 101 (CAMBRILS)
Comienzo de operaciones:23/12/15
Capital:125.000,00 Euros
Objeto social:TRANSPORTE TERRESTRE DISCRECIONAL DE MERCANCIAS EN GENERAL POR CARRETERA, LOGISTICA Y DEMAS SERVICIOS, TANTO NACIONAL COMO INTERNACIONAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2917 , F 165, S 8, H T 49201, I/A 1 (05/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-43