R. S. AGROTECNICA DEL SEGRIA SL
Dirección social Carre Ivars D'Urgell, 65
Código Postal 25001
Municipio Lleida
Provincia Lleida
Razón Social R. S. AGROTECNICA DEL SEGRIA SL
CIF B25521238
Capital Social 673010.0 Euros
Teléfono 97 321 63 20
VINCULACIONES DE R. S. AGROTECNICA DEL SEGRIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE R. S. AGROTECNICA DEL SEGRIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGUADO ANTONIJUAN Y SARRAGA SL | Auditor Suplente | 14/05/2014 | 05/02/2018 |
Moragues Martinez Alejandro | Auditor | 14/05/2014 | 05/02/2018 |
ACTOS BORME DE R. S. AGROTECNICA DEL SEGRIA SL
Capital Anterior: | 473.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 200.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 673.010,00 | Euros |
Porcentaje: | 42,28 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 794 , F 96, S 8, H L 15274, I/A 13 (02/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-25
Capital Anterior: | 263.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 210.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 473.010,00 | Euros |
Porcentaje: | 79,84 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 794 , F 95, S 8, H L 15274, I/A 12 (13/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-96-25
Auditor Suplente
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 794 , F 95, S 8, H L 15274, I/A 10 (05/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-30-25
Capital Anterior: | 193.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 70.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 263.010,00 | Euros |
Porcentaje: | 36,27 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 794 , F 94, S 8, H L 15274, I/A 9 (22/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-165-25
Capital Anterior: | 133.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 60.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 193.010,00 | Euros |
Porcentaje: | 45,11 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 794 , F 94, S 8, H L 15274, I/A 8 (20/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-60-25
Capital Anterior: | 83.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 50.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 133.010,00 | Euros |
Porcentaje: | 60,23 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 794 , F 93, S 8, H L 15274, I/A 7 (22/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-25
Capital Anterior: | 33.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 50.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 83.010,00 | Euros |
Porcentaje: | 151,47 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 794 , F 93, S 8, H L 15274, I/A 6 (19/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-123-25
Auditor Suplente
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 794 , F 92, S 8, H L 15274, I/A 5 (14/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-97-25
- e) El mantenimiento de jardines públicos y privados, piscinas y recintos deportivos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 794 , F 92, S 8, H L 15274, I/A 4 (20/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-98-25
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-155-25