R. OLIVA & A. OCANTO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Arrastaria, 21
Código Postal 28022
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social R. OLIVA & A. OCANTO SL
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 18/04/2017
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE R. OLIVA & A. OCANTO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE R. OLIVA & A. OCANTO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rondon Ocanto Maria Andreina | Administrador Unico | 27/10/2017 | 11/10/2023 |
Rondon Ocanto Maria Andreina | Liquidador | 11/10/2023 | 11/10/2023 |
Oliva Polo Ruben | Administrador Mancomunado | 28/04/2017 | 27/10/2017 |
Rondon Ocanto Maria Andreina | Administrador Mancomunado | 28/04/2017 | 27/10/2017 |
ACTOS BORME DE R. OLIVA & A. OCANTO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35914 , F 131, S 8, H M 645279, I/A 3 (11/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-200-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35914 , F 131, S 8, H M 645279, I/A 3 (11/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-200-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35914 , F 131, S 8, H M 645279, I/A 3 (11/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-200-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35914 , F 131, S 8, H M 645279, I/A 3 (11/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-200-28
- DOÑA MARIA ANDREINA RONDON OCANTO HA PASADO DE TENER EL NIE X5405852-R A TENER EL D.N.I. 04704038-D POR ADQUISICION DE LA NACIOLIDAD ESPAÑOLA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35914 , F 129, S 8, H M 645279, I/A 1-M (28/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-231-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35914 , F 130, S 8, H M 645279, I/A 2 (27/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-211-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35914 , F 130, S 8, H M 645279, I/A 2 (27/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-211-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35914 , F 130, S 8, H M 645279, I/A 2 (27/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-211-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35914 , F 129, S 8, H M 645279, I/A 1 (28/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-87-28
Dirección:C/ ARRASTARIA 21 - 1º, PUERTA 1 (MADRID)
Comienzo de operaciones:18/04/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Compra-venta y arrendamiento de bienes inmuebles. La adquisición, transmisión y explotación en cualquier forma legal de bienes inmuebles rústicos y urbanos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35914 , F 129, S 8, H M 645279, I/A 1 (28/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-87-28