R F COSAN REHABILITACION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Bèlgica, 15
Código Postal 08211
Municipio Castellar del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social R F COSAN REHABILITACION SL
CIF B67599498
Capital Social 3150.0 Euros
Fecha de Constitución 20/02/2020
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE R F COSAN REHABILITACION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE R F COSAN REHABILITACION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rodriguez Justicia Emilio | Administrador Unico | 18/02/2022 | |
Rodriguez Justicia Emilio | Liquidador | 18/02/2022 | 18/02/2022 |
Vela Codes David | Administrador Unico | 10/08/2021 | 18/02/2022 |
Rodriguez Justicia Emilio | Administrador Unico | 25/03/2020 | 10/08/2021 |
Rodriguez Justicia Emilio | Administrador Unico | 10/08/2021 | 10/08/2021 |
ACTOS BORME DE R F COSAN REHABILITACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47296 , F 171, S 8, H B 547674, I/A 4 (18/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47296 , F 171, S 8, H B 547674, I/A 4 (18/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47296 , F 171, S 8, H B 547674, I/A 4 (18/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-08
- CL BELGICA Num.15 (CASTELLAR DEL VALLES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47296 , F 171, S 8, H B 547674, I/A 2 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47296 , F 171, S 8, H B 547674, I/A 2 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47296 , F 171, S 8, H B 547674, I/A 2 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-08
- CL BELGICA Num.15 (CASTELLAR DEL VALLES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47296 , F 171, S 8, H B 547674, I/A 3 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47296 , F 171, S 8, H B 547674, I/A 3 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47296 , F 171, S 8, H B 547674, I/A 3 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO EMILIO RODRIGUEZ JUSTICIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47296 , F 170, S 8, H B 547674, I/A 1 (25/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-66-08