QUSTODIAN TRUST SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Llacuna, 162
Código Postal 08018
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social QUSTODIAN TRUST SL
CIF B85648228
Capital Social 64936.58 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 07/05/2009
Nombres Anteriores
- QUSTODIAM TRUST SL
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE QUSTODIAN TRUST SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE QUSTODIAN TRUST SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPAS CONCURSAL SLP | Administrador Concursal | 27/04/2016 | 05/01/2017 |
John Michael Roberts | Apoderado | 13/07/2011 | 05/01/2017 |
Menendez Buitrago Marcos | Apoderado | 13/07/2011 | 05/01/2017 |
Roberts John Michael | Administrador Unico | 18/05/2009 | 05/01/2017 |
ROUSAUD COSTAS DURAN SLP | Secretario No Consejero | 16/09/2010 | 05/01/2017 |
Safons Vilanova Jordi | REP.ADM.CONC | 27/04/2016 | 05/01/2017 |
Sanchez-teran Sanchez-arjona Fernando | Apoderado | 13/07/2011 | 05/01/2017 |
Calvo Martinez Agustin | Consejero | 16/09/2010 | 27/04/2016 |
Cavero Martinez De Campos Felipe | REPR.143 RRM | 16/09/2010 | 27/04/2016 |
John Michael Roberts | Consejero | 16/09/2010 | 27/04/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE QUSTODIAN TRUST SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43017 , F 7, S 8, H B 400163, I/A 18 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-08
- JUZGADO MERCANTIL 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 74/2016, AUTO FIRME DE FECHA 30/11/2016, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43017 , F 7, S 8, H B 400163, I/A 18 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43017 , F 6, S 8, H B 400163, I/A 17 (27/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-85-08
- JUZGADO MERCANTIL 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 74/2016, AUTO FIRME DE FECHA 08/02/2016, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43017 , F 6, S 8, H B 400163, I/A 17 (27/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-85-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43017 , F 6, S 8, H B 400163, I/A 17 (27/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-85-08
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43017 , F 6, S 8, H B 400163, I/A 17 (27/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-85-08
Capital Anterior: | 59.253,25 | Euros |
Aumento de capital: | 5.683,33 | Euros |
Capital Actual: | 64.936,58 | Euros |
Porcentaje: | 9,59 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43017 , F 4, S 8, H B 400163, I/A 15 (05/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-30-08
Capital Anterior: | 57.253,25 | Euros |
Aumento de capital: | 2.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 59.253,25 | Euros |
Porcentaje: | 3,49 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43017 , F 3, S 8, H B 400163, I/A 14 (05/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-30-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL. SOCIO UNICO: IADBOX HOLDINGS LIMITED
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43017 , F 6, S 8, H B 400163, I/A 16 (05/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-30-08
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43017 , F 3, S 8, H B 400163, I/A 13 (28/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-08