QUO GLOBAL PLASTICS SL - EXTINGUIDA
Dirección social CL AGRICULTURA,45,NAVE 2, POL.INDUSTRIAL EL PLA
Código Postal 08980
Municipio Sant Feliu de Llobregat
Provincia Barcelona
Razón Social QUO GLOBAL PLASTICS SL
CIF B66581216
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Fabricación de plásticos en formas primarias
Fecha de Constitución 21/07/2015
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Fermin Ruiz Sandra
VINCULACIONES DE QUO GLOBAL PLASTICS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE QUO GLOBAL PLASTICS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fermin Ruiz Sandra | Administrador Unico | 16/12/2016 | 28/06/2019 |
Caballero Santaella Jennifer | Administrador Unico | 13/10/2015 | 16/12/2016 |
Roxana Liseth Castro Cisneros | Administrador Unico | 22/07/2015 | 13/10/2015 |
ACTOS BORME DE QUO GLOBAL PLASTICS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44929 , F 197, S 8, H B 471643, I/A 6 (28/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-127-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 1556/2018, AUTO FIRME DE FECHA 11/02/2019, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44929 , F 197, S 8, H B 471643, I/A 6 (28/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-127-08
- Otras modificaciones estatutarias: ADICION DEL ARTICULO 13 A LOS ESTATUTOS SOCIALES RELATIVO A LA TRANSMISION DE PARTICIPACIONES SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44929 , F 196, S 8, H B 471643, I/A 5 (22/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-165-08
- CL AGRICULTURA,45,NAVE 2, POL.INDUSTRIAL EL PLA (SANT FELIU DE LLOBREGAT)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44929 , F 196, S 8, H B 471643, I/A 4 (02/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-49-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44929 , F 196, S 8, H B 471643, I/A 3 (16/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44929 , F 196, S 8, H B 471643, I/A 3 (16/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44929 , F 195, S 8, H B 471643, I/A 2 (13/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-200-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44929 , F 195, S 8, H B 471643, I/A 2 (13/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-200-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44929 , F 195, S 8, H B 471643, I/A 1 (22/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-142-08
Dirección:CL RIU SEC, NAVE 30 P.I. POLIZUR (CERDANYOLA DEL VALLES)
Comienzo de operaciones:21/07/15
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:LA FABRICACION DE PLASTICOS EN FORMAS PRIMARIAS Y SU TRANSPORTACION POR INYECCION (CNAE 20169), FABRICACION DE MOLDES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44929 , F 195, S 8, H B 471643, I/A 1 (22/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-142-08