QUIVASA GRUPO PATRIMONIAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Velarde, 13
Código Postal 03203
Municipio Elche/Elx
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social QUIVASA GRUPO PATRIMONIAL SL
CIF B54606850
Capital Social 3024075.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 03/01/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE QUIVASA GRUPO PATRIMONIAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE QUIVASA GRUPO PATRIMONIAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Quiles Parreño Lorenzo | Administrador Unico | 09/02/2012 | 22/11/2016 |
Quiles Vaquer Jorge Francisco | Apoderado Mancomunado | 29/12/2015 | 22/11/2016 |
Quiles Vaquer Lorenzo | Apoderado Mancomunado | 29/12/2015 | 22/11/2016 |
Quiles Vaquer Maria Cristina | Apoderado Mancomunado | 29/12/2015 | 22/11/2016 |
Quiles Vaquer Maria De Los Angeles | Apoderado Mancomunado | 29/12/2015 | 22/11/2016 |
Quiles Vaquer Salvador | Apoderado Mancomunado | 29/12/2015 | 22/11/2016 |
ACTOS BORME DE QUIVASA GRUPO PATRIMONIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3582 , F 142, S 8, H A 128720, I/A 5 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-228-03
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3582 , F 142, S 8, H A 128720, I/A 5 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-228-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3582 , F 142, S 8, H A 128720, I/A 5 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-228-03
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3582 , F 142, S 8, H A 128720, I/A 4 (29/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-4-03
Capital Anterior: | 928.725,00 | Euros |
Aumento de capital: | 2.095.350,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.024.075,00 | Euros |
Porcentaje: | 225,62 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3582 , F 141, S 8, H A 128720, I/A 3 (19/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-162-03
- Otras modificaciones estatutarias: Articulo 9º. De la Administración social
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3582 , F 141, S 8, H A 128720, I/A 2 (08/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-56-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3582 , F 141, S 8, H A 128720, I/A 1 (09/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-36-03
Dirección:C/ VELARDE 13 1 (ELCHE)
Comienzo de operaciones:03/01/12
Capital:928.725,00 Euros
Objeto social:la promoción, construcción y alquiler de edificaciones en su totalidad porpartes o por pisos para viviendas, locales comerciales o edificios industriales, todo tanto libres como de protección oficial; y además todo lo que precise la gestión de su patrimonio actual o futuro y en general la realizaci
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3582 , F 141, S 8, H A 128720, I/A 1 (09/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-36-03