QUIOR 2000 SL - EXTINGUIDA
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social QUIOR 2000 SL
CIF B61549960
Actividad Promoción inmobiliaria
VINCULACIONES DE QUIOR 2000 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE QUIOR 2000 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cortacans Borrell Pere | Apoderado | 14/07/2010 | 22/03/2023 |
Pares Lopez Carlos | Liquidador | 29/11/2016 | 22/03/2023 |
Pares Lopez Maria Del Carmen | Liquidador | 29/11/2016 | 22/03/2023 |
Pares Lopez Carlos | Administrador | 29/11/2016 | |
Pares Lopez Maria Del Carmen | Administrador | 29/11/2016 |
ACTOS BORME DE QUIOR 2000 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30362 , F 213, S 8, H B 173984, I/A 6 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-61-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30362 , F 213, S 8, H B 173984, I/A 6 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-61-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30362 , F 213, S 8, H B 173984, I/A 5 (29/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-233-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30362 , F 213, S 8, H B 173984, I/A 5 (29/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-233-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30362 , F 213, S 8, H B 173984, I/A 5 (29/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-233-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-205-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-209-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30362 , F 212, S 8, H B 173984, I/A 4 (14/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-140-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-185-08