QUINTO IZQUIERDA GRAN VIA 29 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Divina Pastora, 3
Código Postal 18012
Municipio Granada
Provincia Granada
Mapa Ver Mapa
Razón Social QUINTO IZQUIERDA GRAN VIA 29 SL
CIF B19659218
Capital Social 726000.0 Euros
Fecha de Constitución 20/02/2018
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE QUINTO IZQUIERDA GRAN VIA 29 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE QUINTO IZQUIERDA GRAN VIA 29 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Antonio Calvo Rojas | Consejero | 10/03/2023 | |
Antonio Calvo Rojas | Presidente | 10/03/2023 | |
Antonio Calvo Rojas | Liquidador Solidario | 10/03/2023 | 10/03/2023 |
Beatriz Calvo Martin | Consejero | 10/03/2023 | |
Beatriz Calvo Martin | Secretario | 10/03/2023 | |
Calvo Antonio Teresa | Consejero | 20/04/2018 | 10/03/2023 |
Calvo Martin Beatriz | Consejero | 20/04/2018 | 10/03/2023 |
Calvo Martin Beatriz | Secretario | 20/04/2018 | 10/03/2023 |
Calvo Rojas Antonio | Consejero | 20/04/2018 | 10/03/2023 |
Calvo Rojas Antonio | Presidente | 20/04/2018 | 10/03/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE QUINTO IZQUIERDA GRAN VIA 29 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1658 , F 164, S 8, H GR 51490, I/A 3 (10/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-18
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1658 , F 164, S 8, H GR 51490, I/A 3 (10/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-18
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1658 , F 164, S 8, H GR 51490, I/A 3 (10/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-18
Consejero
Liquidador Solidario
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1658 , F 164, S 8, H GR 51490, I/A 3 (10/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-18
Consejero
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1658 , F 162, S 8, H GR 51490, I/A 2 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-45-18
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1658 , F 162, S 8, H GR 51490, I/A 1 (20/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-82-18
Dirección:AVDA DIVINA PASTORA 3 5ª (GRANADA)
Comienzo de operaciones:20/02/18
Capital:726.000,00 Euros
Objeto social:1.- La explotación directa de fincas urbanas destinadas a vivienda, así como, en su caso, el arrendamiento de esas mismas fincas a terceros. 2.- La compraventa, permuta, arrendamiento, administración, gestión y explotación bienes. 3.- La gestión de suelo. 4.- La promoción y edificación
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1658 , F 162, S 8, H GR 51490, I/A 1 (20/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-82-18